2017-01-23: Bestellt als Geschäftsführer: Hermann, Christian, Gäufelden, *17.03.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Barwig, Michael, Gärtringen, *05.05.1970; Kruse, Axel, Sindelfingen, *31.05.1962.
2018-02-26: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
2019-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Heinle, Ulrich, Leingarten, *18.02.1954.
2019-05-02: Bestellt als Geschäftsführer: Lechler, Christoph, Nagold, *10.04.1983, einzelvertretungsberechtigt.