2011-05-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bell, Frank, Mittweida, *12.07.1957; Meier, Petra, Gornsdorf, *26.01.1958.
2014-06-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Manka, Jens, Dresden, *27.10.1978; Reim, Andreas, Glaubitz, *21.10.1959. Prokura erloschen: Bell, Frank, Mittweida, *12.07.1957; Meier, Petra, Gornsdorf, *26.01.1958.
2016-09-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dugas, Mario, Lichtenau, *15.12.1971.
2019-06-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Berge, Matthias, Stolpen, *02.10.1978.
2019-11-26: Prokura erloschen: Reim, Andreas, Glaubitz, *21.10.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Schereik, Dietmar, Gittelde, *19.01.1966.
2020-01-13: Prokura erloschen: Steinert, Wolfgang, Lunzenau OT Göritzhain, *29.09.1952.
2022-05-05: Prokura erloschen: Groll, Dieter, Chemnitz, *04.06.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: George, André, Chemnitz, *02.11.1983.