2005-03-01: Bestellt: Geschäftsführer: Schöwitz, Anika, Eggolsheim, *12.05.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-11-22: Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2005 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2006-01-10: Ausgeschieden als Geschäftsführer: Fritsch, Björge, Effeltrich, *05.10.1967.
2007-07-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schöwitz, Anika, Eggolsheim, *12.05.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Finkler, Detlef, Kalchreuth, *09.08.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Lautenbacher, Gisela, geb. Haug, Wehringen, *18.04.1955.
2018-07-17: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung der §§ 3 , 10 (Abfindung, Ermittlung des Abfindungsguthaben, Auszahlung), 12 (Tod eines Gesellschafters) und 14 (Bekanntmachungen) sowie die Aufhebung von § 16 Abs. 6 (Gründungskosten) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Roncador, Christian, Landsberg, *16.02.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2019-11-23: Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2019 hat die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Erhöhung Stammkapital um 20.000,00 €, nun: Neues Stammkapital: 46.000,00 EUR.