2007-03-27: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. Firma geändert; nun: SANTIS GmbH. Gegenstand geändert; nun: Entwicklung und Vertrieb von pharmazeutischen Dienstleistungen sowie der Betrieb aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den zuvor genannten Gebieten zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.
2015-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2015 mit Nachtrag vom 24.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 5 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung), § 7 (Ergebnisverwendung) und die Einfügung des § 4a (Beirat) beschlossen.
2015-09-08: Bestellt als Geschäftsführer: Josek, Torsten, Hamburg, *20.03.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Bailer, Josef, Senden, *18.02.1964; Wenzler, Katrin, Ulm, *17.10.1966.
2020-05-25: Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.