2011-02-01: Bestellt als Geschäftsführer: Glaser, Michael, Römerberg, *30.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Böhme, Gerhard, Edesheim, *18.10.1946; Silbernagel, Karl, Insheim/Pfalz, *04.12.1952.