2016-01-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.01.2016. Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 63, 74211 Leingarten. Gegenstand: Produktion und Vermarktung von Technischen Leuchten und Kompenenten sowie die Vornahme von Handelsgeschäften aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Simpfendörfer, Matthias, Heilbronn, *07.10.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Liebigstraße 10, 74211 Leingarten. Bestellt als Geschäftsführer: Yazicioglu, Gürani, Leingarten, *26.05.1973; Yazicioglu, Arzu, geb. Ustaalioglu, Leingarten, *29.06.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Simpfendörfer, Matthias, Heilbronn, *07.10.1968.
2020-03-10: Änderung der Geschäftsanschrift: Leibnizstraße 6/1, 74211 Leingarten.