2008-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 und 20 beschlossen. Firma geändert; nun: SBR Höllwarth GmbH.
2019-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Leibbrand, Christian, Berglen, *06.02.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.