2005-02-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kraus, Gunther, Pobershau, *22.01.1966; Makosch, Jens, Marienberg, *30.08.1970; Dr. Puckert, Franz, Illerrieden, *27.10.1951.
2007-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 47,68 EUR auf 5.522.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: SCHERDEL Marienberg GmbH. Neues Stammkapital: 5.522.000,00 EUR.
2013-12-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Federnweg 1, 09496 Marienberg.
2013-12-12: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Am Federnwerk 1, 09496 Marienberg.
2015-07-29: Bestellt: Geschäftsführer: Bach, Marcus, Marktredwitz, *01.10.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Möckel, Andreas, Zwickau, *08.07.1967.
2017-03-20: Vertretung geändert: Geschäftsführer: Freiherr von Waldenfels, Maximilian, Arzberg, *07.05.1972, nun mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barth, Karsten, Neukirchen/Erzgeb. OT Adorf, *23.04.1969; Schraml, Johannes, Erbendorf, *11.02.1971; Wagner, Bernd, Olbernhau, *04.03.1970. Prokura erloschen: Loeke, Elke, Marienberg, *18.01.1953.
2020-10-05: Prokura erloschen: Schraml, Johannes, Erbendorf, *11.02.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spörrer, Dagmar, Marktredwitz, *16.07.1968.
2021-06-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schreiter, Andre, Marienberg, *18.07.1973.