2014-02-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.01.2014. Geschäftsanschrift: Zehntwiesenstraße 6 C, 76275 Ettlingen . Gegenstand: Die Herstellung und Dienstleistungen seismischer Überwachungssysteme für Industrieanlagen und Gebäude. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Nitzpon, Hans-Jürgen, Ettlingen, *11.04.1965; Stiegler, Andreas, Waldbronn, *09.04.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Pforzheimer Straße 202 D, 76275 Ettlingen.
2015-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 37.500,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 37.500,00 EUR.
2016-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Tropschug, Herbert, Rheinstetten, *30.12.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-29: Änderung der Geschäftsanschrift: Carl-Metz-Straße 26, 76275 Ettlingen.
2018-07-31: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7a beschlossen.