2019-03-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ebeling, Helgo, Magdeburg. Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Brozio, Volker, Magdeburg, *02.11.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Gotthardt, Maik, Magdeburg, *10.01.1983; Schüler, Thomas Kurt, Schöningen, *26.02.1958.