2007-07-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Storm, Thorsten; Nicht mehr Geschäftsführer: Buchholz, Frank; Geschäftsführer: Holpert, Fynn, *11.01.1967, Bad Salzuflen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Holpert, Fynn; Geschäftsführer: Kaiser, Holger, *19.08.1965, Ahlen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsanschrift eingetragen..