2007-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 1.750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Stammkapital nun: 1.750.000,00 EUR.
2008-05-26: Bestellt als Geschäftsführer: Aldinger, Frank, Fellbach, *22.08.1968.
2008-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 ( Stammkapital ) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 250.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Stammkapital nun: 2.000.000,00 EUR.
2011-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 100.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hafenstr. 95, 74076 Heilbronn. Stammkapital nun: 2.100.000,00 EUR.
2014-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 900.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Stammkapital nun: 3.000.000,00 EUR.
2020-02-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Aldinger, Frank, Fellbach, *22.08.1968.