2020-05-22: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2020 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 6 um Ziffer (Gewinnverteilung) beschlossen.
2020-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 3 , beschlossen.
2021-04-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hell, Stefan, Elektromeister, Kempen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Karsten, Neukirchen-Vluyn, *14.11.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Czwikla, Christiane, Kempen, *05.07.1959.