2011-08-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.02.2009. Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2011 hat die Änderung des § 1 Absatz 2 (Sitz, bisher München, Amtsgericht München HRB 177794) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Marie-Curie-Straße 6, 85055 Ingolstadt. Gegenstand des Unternehmens: Technologieentwicklung und -beratung. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Herzog, Karlheinz, Ingolstadt, *15.11.1964; Lathwesen, Holger, Wolfersdorf, *06.12.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2012-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2012 hat die Änderung des § 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Herzog, Karlheinz, Ingolstadt, *15.11.1964.
2021-03-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lathwesen, Holger, Wolfersdorf-Heigenhausen, *06.12.1971. Bestellt: Geschäftsführer: Herzog, Karlheinz, Ingolstadt, *15.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-05: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neuburger Straße 90, 85049 Ingolstadt.