2009-01-27: Geschäftsanschrift: Eichsfelder Straße 27, 40595 Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Atarashi, Minoru, Tokio/Japan, *11.02.1950.
2010-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Atarashi, Minoru, Tokio/Japan, *11.02.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Yamada, Kazushige, Tokio/Japan, *19.05.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Yamada, Kazushige, Tokio/Japan, *19.05.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Kagotani, Yoichi, Chiba/Japan, *19.02.1967.
2013-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Kagotani, Yoichi, Chiba/Japan, *19.02.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Ishida, Kenichiro, Yokohama/Kanagawa/Japan, *29.11.1960.
2017-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Yasukochi, Hironori, Tokyo/Japan, *23.01.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Kagotani, Yoichi, Chiba / Japan, *19.02.1967.
2018-01-05: Änderung zur Geschäftsanschrift: Elisabeth-Selbert-Str. 13, 40764 Langenfeld.
2019-04-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Ishida, Kenichiro, Yokohama/Kanagawa/Japan / Japan, *29.11.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Sekiguchi, Kazuhito, Saitama / Japan, *01.02.1970.