2015-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2015 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Im Schlag 1 a, 06526 Sangerhausen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Riedel, Jürgen, Sangerhausen, *25.01.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2018-08-29: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 hat die Änderung des § 6 (Gesellschafterversammlung, Jahresabschluß, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
2018-11-27: Bestellt: Geschäftsführer: Böttger, Marcus, Lutherstadt Eisleben, *12.02.1980; Klostermann, Marko, Seegebiet Mansfelder Land OT Röblingen am See, *04.03.1977.