2008-02-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2007. Gegenstand: der Verkauf und die Montage von Automatisierungs- und Prüfkomponenten sowie von Geräten zur Fahrzeugsimulation. Stammkapital: 25.200,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Breitmeier, Uwe, Böbingen an der Rems, *11.01.1971; Dalke, Edgar, Schwäbisch Gmünd, *07.01.1961; Stehle, Hans, Böbingen an der Rems, *18.11.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-03: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Hauptstraße 11, 73560 Böbingen an der Rems. Nicht mehr Geschäftsführer: Dalke, Edgar, Schwäbisch Gmünd, *07.01.1961; Stehle, Hans, Böbingen an der Rems, *18.11.1970.