2007-03-12: Bestellt als Geschäftsführer: Luederitz, Peter, Bad Abbach, *16.08.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2008-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Luederitz, Peter, Bad Abbach, *16.08.1957.
2009-08-03: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Stammkapital erhöht; nun: 700.000,00 EUR.
2012-02-20: Bestellt als Geschäftsführer: Haarmeier, Holm, Osnabrück, *06.02.1963.
2016-12-02: Bestellt als Geschäftsführer: Gleixner, Thomas, Augsburg, *19.10.1959.
2018-02-27: Neue Geschäftsanschrift: Obere Hardtstraße 18, 79114 Freiburg im Breisgau.
2021-11-22: Neue Geschäftsanschrift: Burkheimer Straße 3, 79111 Freiburg im Breisgau. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Schilli, Georg Hermann, St. Moritz / Schweiz, *19.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gleixner, Thomas, Augsburg, *19.10.1959.