2008-12-23: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der AUTANIA Aktiengesellschaft für Industriebeteiligungen (Amtsgericht Königstein, HRB 5362) -herrschende Gesellschaft- vom 27.11.2008, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 16.12.2008 zugestimmt hat..
2010-04-21: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Sieber, Frank.
2014-11-17: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Grob, Markus
2016-07-19: Sitz der Firma: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 29456 Hitzacker ist aufgehoben.
2016-09-16: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-04-21: Kapital: 100.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2017 ist das Stammkapital zur Deckung von Verlusten auf 100.000 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen).
2017-06-13: Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 ist die Gesellschaft fortgesetzt.
2021-04-22: Prokura: 1. Böge, Arne, *20.05.1980, Kaltenkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2. Gilsoul, Julia, *23.01.1992, Kaltenkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen