2012-11-29: Bestellt als Geschäftsführer: Siebert, Christian, Krefeld, *21.10.1980, einzelvertretungsberechtigt.
2013-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Siebert, Karl-Alexander, Kempen, *01.01.1945.
2014-05-21: Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr Geschäftsführer: Siebert, Christian, Krefeld, *21.10.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-07: Bestellt als Geschäftsführer: Siebert, Ralf, Krefeld, *21.10.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Sollbrüggenstraße 52, 47800 Krefeld.