2006-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hartmann, Götz, Simmerath, *05.03.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Filz, Paul, Baesweiler, *06.09.1957.
2009-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 256.000,00 EUR um 244.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen. Geschäftsanschrift: Kackertstr. 11, 52072 Aachen. Stammkapital nunmehr: 500.000,00 EUR. Prokura erloschen: Schermerhorn, Willem, Enschede/Niederlande, *11.04.1954.
2011-08-01: Einzelprokura: Dr. Thornagel, Marco, Simmerath, *10.11.1971.
2014-10-02: Prokura erloschen: Dr. Thornagel, Marco, Simmerath, *10.11.1971.
2015-07-03: Gesamtprokura jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gebauer, Timo, Aachen, *08.05.1978 und Klein, Tobias, Biebertal, *07.01.1971.
2017-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Thomas, Biebertal, *07.01.1971. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hartmann, Götz, Simmerath, *05.03.1958. Prokura erloschen: Klein, Tobias, Biebertal, *07.01.1971.
2020-09-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kackertstraße 16-18, 52072 Aachen.
2021-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von bisher 500.000,00 EUR um 500.000,00 EUR auf nunmehr 1.000.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 1.000.000,00 EUR.