2015-02-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.12.2014. Geschäftsanschrift: Waldhofer Straße 102, 69123 Heidelberg . Gegenstand: Datenschutzdienstleistungen wie Datenschutz-Beratung, Externer Datenschutzbeauftragter, Datenschutz-Schulung, Datenschutz-Audit und ISO 2700x - Dienstleistungen wie die Vorbereitung einer ISO 27xxx - Zertifizierung beim jeweiligen Kunden. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Meisel, Emin Johann, geb. Dardagan, Heidelberg, *13.09.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-21: Bestellt als Geschäftsführer: Armbruster, Sibylla, Bensheim, *28.04.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Meisel, Emin Johann, geb. Dardagan, Heidelberg, *13.09.1972.
2015-12-11: Bestellt als Geschäftsführer: Mens, Gordana, geb. Maksimovic, Ilvesheim, *10.04.1971. Nicht mehr Geschäftsführer: Armbruster, Sibylla, Bensheim, *28.04.1965.
2016-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Zinner, Thorsten, Mannheim, *15.06.1976. Nicht mehr Geschäftsführer: Mens, Gordana, geb. Maksimovic, Ilvesheim, *10.04.1971.
2021-02-15: Bestellt als Geschäftsführer: Zimmermann, Erich, Mannheim, *30.03.1950. Nicht mehr Geschäftsführer: Zinner, Thorsten, Mannheim, *15.06.1976.