2008-08-01: Vorstand: 2. Pohlmann, Jörg, *27.03.1965, Barmstedt; Nicht mehr Vorstand: 1. Pohlmann, Susan, geb. Miller; Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister übermittelt, § 106 AktG.
2015-05-13: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.
2018-02-09: Es ist eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-06-16: Geschäftsanschrift: Rantzau 1, 25355 Barmstedt; Vorstand: 3. Wehlen, Fadime, *26.10.1976, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Pohlmann, Jörg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2022-01-18: Sitz der Firma jetzt: Wohltorf; Der Sitz der Gesellschaft ist nach Wohltorf verlegt (Amtsgericht Lübeck, HRB 22136 HL).