2006-10-19: Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Midding, Klaus-Dieter, Kaufmann, Hüllhorst, *08.07.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Held, Horst, Kaufmann, Löhne.
2006-10-19: Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung), 6 (Gesellschafterversammlung), 9 (Abtretung von Geschäftsanteilen), 11 (Erbfolge) und 13 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.