2009-02-06: Geschäftsanschrift: Im Mittelfeld 10, 76135 Karlsruhe. Bestellt als Geschäftsführer: Schmalenbach, Peter Moritz, Heidenheim an der Brenz, *23.02.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2010-12-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Betz, Willi, Rheinstetten, *15.02.1948.
2011-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), § 8 (Gesellschafterversammlung) und § 11 (Bekanntmachung) beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Schmalenbach, Erich, Karlsruhe, *17.11.1943; Schmalenbach, Peter Moritz, Karlsruhe, *23.02.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-02: Bestellt als Geschäftsführer: Back, Gunnar Rudolf, Sinzheim, *23.12.1970; Rother, Carsten, Herxheim, *23.10.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmalenbach, Erich, Karlsruhe, *17.11.1943.
2014-03-13: Änderung der Geschäftsanschrift: G.-Braun-Straße 13, 76187 Karlsruhe.
2021-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Back, Gunnar Rudolf, Sinzheim, *23.12.1970.