2009-05-25: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Wallgraben 99, 70565 Stuttgart. Gegenstand geändert; nun: Softwareentwicklung nebst allen damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere der Beratung und der Schulung sowie des Handels mit den dazugehörigen Hard- und Softwarekomponenten.
2010-09-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Zwettler, Robert, Stuttgart, *08.04.1969.
2011-05-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lamster, Sandra, Leonberg, *09.05.1976.
2012-11-19: Vertretungsbefugnis geändert, nun Einzelprokura: Lamster, Sandra, Leonberg, *09.05.1976.
2014-01-07: Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Kissner, Ralph, Stuttgart, *22.10.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Scheffer, Ute, Gerlingen, *27.07.1965.
2016-03-14: Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 26.02.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Sesinta Interactive GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 97321) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Hüppe, Martin, Berlin, *23.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Kissner, Ralf, Stuttgart, *22.10.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Hüppe, Martin, Berlin, *23.12.1962. Personenbezogene Daten geändert bei Einzelprokura: Lamster, Sandra, Gößnitz, *09.05.1976.