2010-04-28: Personendaten von Amts wegen und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Cyron, Klaus, Hohenbrunn, *30.01.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: S&K Marketing GmbH.