2007-08-20: Eingetreten als Partner: Zwingmann, Stefan, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Grethem-Büchten, *06.04.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Partner; mit der Befugnis, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Partner: Schmieta, Markus Gernot, Rechtsanwalt und Steuerberater, Wedemark, *03.01.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Partner; mit der Befugnis, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-04: Name geändert, nun: Neuer Name: SK Treuhand Dr. Schmieta + Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft. Personenbezogene Daten geändert, nun: Partner: Zwingmann, Stefan, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Lindwedel-Hope, *06.04.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Partner; mit der Befugnis, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Partner: Dr.jur. Schmieta, Karsten, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Wedemark, *04.09.1940, von der Vertretung ausgeschlossen.
2017-05-08: Personenbezogene Daten und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Partner: Dr.jur. Schmieta, Karsten, Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer, Wedemark, *04.09.1940, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Partner; mit der Befugnis, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-17: Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Jeweils zwei Partner vertreten gemeinsam. Eingetreten als Partner: Schulze zur Wiesch, Stefan, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Hannover, *16.10.1969, mit der Befugnis, im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-17: Ausgeschieden als Partner: Dr. Schmieta, Karsten, Wedemark, *04.09.1940.