2007-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Augsburg. Bestellt: Geschäftsführer: Stritzl, Thomas, Augsburg, *05.03.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-01: Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Produktion, Handel, Vertrieb und Vermietung von motorisierten Spezialfahrzeugen u.a. für den Rallye- und Rennsport sowie von Funsportprodukten aller Art, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen, u.a. von Rallye- und Rennsportveranstaltungen sowie mit vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängende Dienstleistungen.
2013-12-17: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Mehrere Liquidatoren vertreten gemeinsam. Geändert, nun: Liquidator: Stritzl, Thomas, Augsburg, *05.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stinglhammer, Max Karlheinz, Gablingen, *03.10.1968.
2015-02-14: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.