2018-05-17: Geschäftsführer: Dreßler, Gerwin, *30.01.1955, Hohen Neuendorf, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Nicht mehr Geschäftsführer: Lotz, Andreas
2018-07-10: Geschäftsführer: Schäwel, Sven, *08.07.1978, Berlin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Nicht mehr Geschäftsführer: Dreßler, Gerwin