2007-01-30: Geschäftsführer:; 3. Händler, Steffen, *12.10.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-04-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Platz vor dem Neuen Tor 2, 10115 Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Reichert, Friedemann.
2012-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Sye, Jürgen.
2012-11-23: Geschäftsführer:; 4. Sye, Jürgen, *23.01.1948, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Händler, Steffen.
2014-08-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Sye, Jürgen
2014-10-23: Geschäftsführer: 5.
Happe, Ludger, *29.03.1960, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-02-21: Vertretungsregelung: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 5: nunmehr; Liquidator: Happe, Ludger, *29.03.1960, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Liquidator: 6.
Herdina, Markus, *19.12.1964, Frankfurt am Main; Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2019 ist die Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019 aufgelöst.