2013-07-29: Bestellt als Geschäftsführer: Heinecke, Rita, geb. Leonberger, Waiblingen, *04.07.1966, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Simon, Rolf, Unternehmensberater, Remseck am Neckar, *17.05.1936.
2014-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und § 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Waiblingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Ligusterweg 5, 71336 Waiblingen.
2014-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf Euro umgestellt und um 56,22 EUR auf 76.750,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 76.750,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Heinecke, Rita, geb. Leonberger, Waiblingen, *04.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.