2009-09-21: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2009 um 6875,00 EUR auf 70.125,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), § 9 Abs. 3 (Veräußerung, Belastung und Verpfändung von Geschäftsanteilen) und § 12 Abs. 6 (Entgeltberechnung) beschlossen. Stammkapital nun: 70.125,00 EUR.
2009-09-21: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2009 um 8250,00 EUR auf 63.250,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Geschäftsanschrift: Bischofsstrasse 2-4, 75365 Calw. Stammkapital nun: 63.250,00 EUR.
2010-03-08: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.02.2010 um 5125,00 EUR auf 75.250,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2010 hat die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Bischofsstrasse 4, 75365 Calw. Stammkapital nun: 75.250,00 EUR.
2011-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 6 Abs. 2-4 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Bischofstrasse 4, 75365 Calw.
2015-09-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Karlstr. 52, 75382 Althengstett. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Mattis, Thorsten, Maichingen, *13.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lauer, Eduard, Gerlingen, *05.09.1967. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Etzel, Elke, Mannheim, *05.12.1947.