2013-08-07: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2013 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Erika-Mann-Str. 57, 80636 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Boccazzi, Roberta, Borretto/Italien, *11.01.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Manotti, Cesare, Boretto (RE), Italien, *10.01.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-23: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2016 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Herstellung, Vertrieb, Verkauf, Einfuhr und Großhandel mit Elektro- und Haushaltsgeräten aller Art, insbesondere von Küchengeräten sowie Planung, Vertrieb, Verkauf und Montage von Küchen und Kücheneinrichtungsgegenständen; Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Medizingeräten aller Art. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Martinez Balbas, Daniel, Grünwald, *11.02.1971.
2017-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Smeg Deutschland GmbH.