2009-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Bellinghausen, Franz-Josef, Grefrath, *21.08.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Blomgren, Stig, Göteborg/Schweden, *15.09.1937. Bestellt als Geschäftsführer: Karlsson, Stefan, Saltsjö-Duvnäs / Schweden, *02.04.1970; Nilsson, Daniel, Stockholm / Schweden, *17.03.1976, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Karlsson, Stefan, Saltsjö-Duvnäs, *02.04.1970; Nilsson, Daniel, Stockholm, *17.03.1976. Wohnort geändert, jetzt Geschäftsführer: Bellinghausen, Franz-Josef, Kerken, *21.08.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-26: Vertretung geändert, jetzt Geschäftsführer: Stenberg, Lars-Göran Peter, Jönköping / Schweden, *16.11.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Stenberg, Lars-Göran Peter, Jönköping / Schweden, *16.11.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Hanses, Hans, Östersund / Schweden, *13.06.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht eingetragen gewesen und jetzt nicht mehr Geschäftsführer: Klas, Lars-Eric, Njutanger / Schweden, *15.10.1966.
2020-06-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Hanses, Hans, Östersund / Schweden, *13.06.1960. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Johnsson, Finn, Brastad/Schweden, *28.02.1946.
2021-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Lindqvist, Carl Patrik, Stockholm / Schweden, *30.05.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Johnsson, Finn, Brastad/Schweden, *28.02.1946.
2022-01-19: geändert, nunmehr Geschäftsführer: Bellinghausen, Franz-Josef, Kerken, *21.08.1954; Lindqvist, Carl Patrik, Stockholm / Schweden, *30.05.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2022-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Bellinghausen, Franz-Josef, Kerken, *21.08.1954.