2009-01-12: Nicht mehr Geschäftsführerin: Hofmann, Christel, Diplom-Kauffrau, Langen (Hessen).
2014-02-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 124.435,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Ferner wurden § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) geändert und neu gefasst. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Raiffeisenstraße 22, 63225 Langen (Hessen). Neues Stammkapital: 150.000,00 EUR. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Hougardy, Andreas, Diplom-Ingenieur, Langen (Hessen), *01.10.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Hofmann, Christel, Langen (Hessen), *03.05.1962; Matthes, Jan, Ginsheim-Gustavsburg, *23.07.1976; Reif, Jens, Mainz, *21.09.1971.
2022-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) durch Einfügung der Ziffer 4 beschlossen. Prokura erloschen: Reif, Jens, Mainz, *21.09.1971. Einzelprokura: Alsbach, Sascha, Obertshausen, *25.08.1971; Zabicki, Stefan, Groß-Bieberau, *30.12.1981.