2006-08-18: Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Dentallabors zur Erbringung von zahntechnischen Leistungen und damit verbundenen Nebentätigkeiten. Gegenstand ist ferner die Herstellung von Zahnersatz, Handel und Vertrieb von Zahnersatzleistungen sowie alle dem Geschäftszweck dienenden Tätigkeiten.
2008-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Schillemanns, Sven Thomas, Holzwickede, *01.07.1966. Bestellt zum Geschäftsführer: Bennemann, Klaus, Dortmund, *13.01.1966; Dr. Giesen, Horst, Dortmund, *27.03.1967; Dr. Kröger, Ulrich, Dortmund, *28.07.1958; Dr. Wellenberg, Peter, Dortmund, *17.02.1968, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -50.000,00 EUR beschlossen
2016-12-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Lohbachstraße 12, 58239 Schwerte.
2018-05-16: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 beschlossen.