2007-10-30: Bestellt Geschäftsführer: Stevens, Michaela, geb. Stöckl, Hamburg, *09.01.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-12: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Ing. Stöckl, Herwig, Hamburg.
2014-11-11: Bestellt Geschäftsführer: Stöckl, Anke, Wedel, *24.02.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2018-11-28: Geändert, nun Geschäftsführer: Stöckl, Anke, Wedel, *24.02.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-13: Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Stöckl, Anke, Wedel, *24.02.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-22: Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Stevens, Michaela, Hamburg, *09.01.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.