2005-07-22: Die Gesellschafterversammlung vom 7. Juli 2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Sportco GmbH.
2006-01-02: Einzelprokura: Grune, Frank Jörg, Hagen, *12.10.1965.
2012-04-27: Bestellt als Geschäftsführer: Trapp, Mark, Hagen, *17.12.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.