2007-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma,Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Rastatt.
2010-08-06: Neue Geschäftsanschrift: Rheintorstr. 2, 76437 Rastatt.
2012-04-13: Bestellt als Geschäftsführer: Pletowski, Romeo, Karlsruhe, *01.09.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kremser, Maren, Ötigheim, *07.04.1975. Prokura erloschen: Pletowski, Romeo, Karlsruhe, *01.09.1984.
2015-10-05: Bestellt als Geschäftsführer: Pletowski, Stefan, Karlsruhe, *12.11.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-03: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ötigheim. Änderung der Geschäftsanschrift: Händelstraße 4, 76470 Ötigheim.