2007-09-14: Geschäftsführer: 3. Wolten, Felix, *05.11.1971, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bieler, Hans-Joachim. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 ist § 7(Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung geändert worden..
2008-02-11: Geschäftsführer: 4. Reinsberg, Yvette, *31.12.1971, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.