2010-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg.
2013-05-31: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2013-10-08: Bestellt Geschäftsführer: Pürthner, Thomas, Machern, *12.09.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: SSH Schaden-Schnell-Hilfe GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung und Organisation von Gutachten und weiteren SSH-Produkten über Schäden und Bewertungen an technischen Objekten, insbesondere an Kraftfahrzeugen, sowie in der Sach- und Haftpflichtversicherung; ferner die Gewinnung von Auftraggebern und sonstige artverwandte Tätigkeiten.
2015-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-11-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Miks, Reinhardt, Friesack, *15.07.1948; Staisch, Axel, Lübeck-Travemünde, *29.05.1952.
2018-11-26: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Riege, Wolf Dieter, Stockelsdorf, *19.01.1966.
2019-02-13: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 11 . Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2019-04-16: Prokura geändert , nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Riege, Wolf Dieter, Stockelsdorf, *19.01.1966.
2020-03-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Eiffestraße 78, 20537 Hamburg.
2020-04-23: Bestellt Geschäftsführer: Plester, Tobias, Gladbeck, *11.05.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-07: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Willrodt, Karsten Klaus, Hamburg, *15.04.1971. Ergänzt Geschäftsführer: Plester, Tobias Ludgerus Maria, Gladbeck, *11.05.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.