2014-10-29: Firma: SSR Schadstoffsanierung Rostock GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Wiesendamm 32, 13597 Berlin; Gegenstand: Schadstoffsanierung und Entkernung in Berlin, Brandenburg, Rostock und Umgebung sowie Ausführung von Abbrucharbeiten und Bohr- und Sägearbeiten; Stamm- bzw. Grundkapital: 75.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, darf er Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Geschäftsführer: 1.
Heinz, Andreas, *23.07.1956, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Schulz, Christian, *09.10.1963, Berlin; Prokura: 1.
Hüchtemann, Tilo, *05.01.1969, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.05.2009
zuletzt geändert durch Beschluss vom 06.03.2012
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Rostock (Amtsgericht Rostock, HRB 11244) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz) und § 2 (Gegenstand). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 02.06.2009
2015-02-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Heinz, Andreas; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schulz, Christian; Geschäftsführer: 3.
Jädicke, Michael, *10.04.1965, Zeuthen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-09-11: Geschäftsführer: 4.
Brickenkamp, Henry, *05.02.1968, Halle/Westfalen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Brickenkamp, Henry
2020-08-13: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.07.2020 mit der ADCURAM Construction Holding GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 247861) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.07.2020 zugestimmt hat.
2021-11-15: Geschäftsführer: 5.
Meißner, Ralf, *06.02.1963, Halle; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Jädicke, Michael
2022-01-27: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Hüchtemann, Tilo
2022-05-03: Geschäftsführer: 6.
Hartmann, Andreas, *08.11.1963, Fredersdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen