2015-01-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Häsler, Heiko, Villingen-Schwenningen, *22.06.1982.
2015-11-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bucher-Stein, Jeanette, geb. Stein, Villingen-Schwenningen, *17.01.1974; Holfeld, Thomas, Trossingen, *12.12.1956.
2020-02-11: Prokura erloschen: Bucher-Stein, Jeanette, geb. Stein, Villingen-Schwenningen, *17.01.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Schäfer, Dagmar, geb. Nehm, Dauchingen, *08.04.1968.
2022-05-12: Prokura erloschen: Holfeld, Thomas, Trossingen, *12.12.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Engel, Torsten Ralph, Villingen-Schwenningen, *12.06.1971.