2007-09-17: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Frank, Ingelheim, *27.06.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2017-08-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Westendstraße 16-22, 60325 Frankfurt am Main.
2018-07-09: Nicht mehr Geschäftsführerin: May, Waltraut, Steuerberaterin, Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Frank, Ingelheim, *27.06.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Hofer, Matthias Walter, Wehrheim, *17.03.1987; Langbein, Klaus D., Wehrheim, *23.10.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-26: Geschäftsanschrift: Fürstenberger Straße 168 F, 60323 Frankfurt am Main.
2019-11-19: Mit der Perspektive4 Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Butzbach als herrschendem Unternehmen ist am 24.10.2019 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2019 zugestimmt.
2021-09-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Langbein, Klaus D., Wehrheim, *23.10.1954.