2007-08-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berger, Thomas, Boostedt, *06.01.1963; David, Oliver, Dänischenhagen, *17.06.1970; Sass, Hans-Friedrich, Rendsburg, *13.12.1958; Stübbe, Gesa, Felde, *06.03.1963. Prokura erloschen: David, Jürgen, Dänischenhagen.
2008-11-03: Vertretungsbefugnis erweitert, nun: Geschäftsführer: Lütje, Gerhard, Kiel, *08.03.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-11: Bestellt als Geschäftsführer: Lütje, Dirk, Achterwehr, *30.09.1961.
2017-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kramerhof sowie eine redaktionelle Ändeurng in § 4 (Stammkapital) und eine Änderung in § 13 (Schlußbestimmungen) beschlossen. Kramerhof. Geschäftsanschrift: Grünhufer Bogen 13-17, 18445 Kramerhof OT Vogelsang.
2018-08-28: Korrektur der Eintragung vom 11.11.2017 von Amts wegen:Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kramerhof sowie eine redaktionelle Änderung in § 4 (Stammkapital) und eine Änderung in § 13 (Schlußbestimmungen) beschlossen.
2018-09-21: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.09.2018 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es dann um EUR 35,40 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) sowie § 8 Ziffer 3 (Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung) zu ändern. 25.600,00 EUR.
2018-11-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zeitner, Andreas, Kiel, *01.01.1967.
2020-07-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kus, Sascha, Hamburg, *15.09.1971; Meyer, Jan Heinrich, Hamburg, *20.11.1981.
2020-07-22: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Jan Heinrich, Hamburg, *09.07.1981.