2018-01-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bock, Siegfried, Ahlfeld. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Sturhan, Ralf-Arno, Hiddenhausen, *12.03.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-04: Bestellt: Geschäftsführer: Bartsch, Manfred Stefan, Markkleeberg, *07.08.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sturhan, Ralf-Arno, Hiddenhausen.