2008-05-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Kautzmann, Werner, Industriemeister, Haslach.
2008-11-10: Bestellt als Geschäftsführer: Kautzmann, Harald, Gengenbach, *30.03.1954.
2010-10-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Kautzmann, Heinz, Dipl.-Volkswirt, Schenkenzell. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kautzmann, Rainer, Schenkenzell, *29.03.1952; Kautzmann, Harald, Gengenbach, *30.03.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Intraschak, Willi, Schenkenzell, *13.05.1961; Scharf, Oliver, Reutlingen, *12.06.1966.
2017-05-17: Bestellt als Geschäftsführer: Kautzmann, Frank, Gutach Schwarzwaldbahn, *03.08.1982; Kautzmann, Nico Stefano, Schenkenzell, *02.05.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kautzmann, Rainer, Schenkenzell, *29.03.1952.
2018-05-24: Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung und der Vertrieb von Faserfüllstoffen, Kurzschnittfasern, Gewebeschnitzeln und der Großhandel mit Textilrohstoffen.
2019-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Kautzmann, Harald, Gengenbach, *30.03.1954.