2010-11-29: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rickenbacher Straße 1, 88131 Lindau (Bodensee).
2012-02-14: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Büchel, Helmuth, Balzers (Liechtenstein), *25.03.1957; Zurflüh, Jean-Claude, Vaduz (Liechtenstein), *13.03.1956, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Römer, Marcus, Gamprin (Liechtenstein), *23.04.1964; Schär, Andreas, St. Gallen (Schweiz), *16.02.1975, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-11: Bestellt: Geschäftsführer: Lavater, Felix Caspar, Wilen b. Wollerau / Schweiz, *29.06.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lavater, Felix Caspar, Wilen b. Wollerau / Schweiz, *29.06.1962.
2018-11-07: Bestellt: Geschäftsführer: Lindqvist, Mats Rickard, Murten / Schweiz, *17.12.1969. Bestellt und sodann wieder ausgeschieden: Geschäftsführer: Knutsson, Jan Anders, Schaan / Liechtenstein, *11.07.1965.
2019-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2019 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Fischen i. Allgäu. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sägestraße 7a, 87538 Fischen i. Allgäu. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Schär, Andreas, Schaan / Liechtenstein, *16.02.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-14: Allgäu. Bestellt: Geschäftsführer: Hutter, Markus Bruno, Sevelen / Schweiz, *17.07.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Lindqvist, Mats Rickard, Murten / Schweiz, *17.12.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.