2010-05-03: Geschäftsanschrift: Dieselstraße 9, 72555 Metzingen. Bestellt als Geschäftsführer: Kronen, Johannes, Korschenbroich, *22.02.1960, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stefanek, Rainer, Mötzingen, *30.01.1965.
2011-03-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Kronen, Johannes, Korschenbroich, *22.02.1960. Prokura erloschen: Stefanek, Rainer, Mötzingen, *30.01.1965.
2012-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Lonzen, Paul, Amden (Schweiz), *02.10.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Benk, Denis, München, *26.11.1974.
2012-04-30: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlage) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 200.000,00 EUR. Prokura erloschen: Schmid, Michael, FiIderstadt-Bernhausen, *14.05.1956. Einzelprokura: Diwiki, Daniel, Dettingen an der Erms, *18.11.1982.
2012-12-10: Bestellt als Geschäftsführer: Kappler, Hans Peter, München, *13.11.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lonzen, Paul, Amden (Schweiz), *02.10.1952.
2016-06-16: Prokura erloschen: Diwiki, Daniel, Dettingen an der Erms, *18.11.1982.
2017-07-20: Bestellt als Geschäftsführer: Donth, Hans-Jörg Günter, Grafenberg, *06.04.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kappler, Hans Peter, München, *13.11.1963.
2021-07-20: Bestellt als Geschäftsführer: Nickel, Andreas, Aspach, *05.08.1969; Rölfs, Stephan, Allmersbach im Tal, *19.03.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Donth, Hans-Jörg Günter, Grafenberg, *06.04.1952.